СССР: Главы Правительства: 1923-1991
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
6 июля 1923 — 21 января 1924 Ульянов (Ленин) Владимир Ильич
21 января 1924 — 2 февраля 1924 вакансия [1]
2 февраля 1924 — 19 декабря 1930 Рыков Алексей Иванович
19 декабря 1930 — 6 мая 1941 Молотов Вячеслав Михайлович
6 мая 1941 — 15 марта 1946 Сталин Иосиф Виссарионович
Председатель Совета Министров СССР
19 марта 1946 — 5 марта 1953 Сталин Иосиф Виссарионович
5 марта 1953 — 8 февраля 1955 Маленков Георгий Максимилианович
Сообщение ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА — Время СССР появились сначала на СтихиЯ.
Полностью читать по ссылке: https://fockin.ru/glavy-pravitelstva-vremja-sssr/
Комментариев нет:
Отправить комментарий