СССР: Номинальные главы государства: 1922-1991 гг.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета СССР
30 декабря 1922 — 12 января 1938 Калинин Михаил Иванович
30 декабря 1922 — 12 января 1938 Петровский Григорий Иванович
30 декабря 1922 — 16 июня 1937 Червяков Александр Григорьевич
30 декабря 1922 — 19 марта 1925 Нариманов Нариман Кербалай Наджаф-оглы
21 мая 1925 — 12 января 1938 Мусабеков Газанфар Махмуд-оглы
21 мая 1925 — 12 января 1938 Ходжаев Файзулла
Сообщение НОМИНАЛЬНЫЕ ПРАВИТЕЛИ СССР
появились сначала на СтихиЯ.
Полностью читать по ссылке: https://fockin.ru/nominalnye-praviteli-sssr/
Комментариев нет:
Отправить комментарий